TOWNSEND HALL

Rhif yr elusen: 522997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Townsend Hall is a community hall in the centre of Shipston on Stour, a market town in South Warwickshire, close to the borders with Oxfordshire, Gloucestershire and Worcestershire. There are two halls, the larger of which includes stage facilities, as well as a bar and refreshment area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £54,436
Cyfanswm gwariant: £47,620

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Gaerwrangon
  • Swydd Rydychen
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Rhagfyr 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JENNY GLOVER Cadeirydd 10 March 2006
Dim ar gofnod
Justine Michaela Taylor Ymddiriedolwr 12 May 2020
Dim ar gofnod
Clifford Faulkner Ymddiriedolwr 01 January 2020
TOWNSEND HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BANBURY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Beaumont Ymddiriedolwr 03 January 2015
TOWNSEND HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
PETER LUMLEY JOHNSON Ymddiriedolwr 04 March 2010
Dim ar gofnod
DAVID SQUIRES Ymddiriedolwr 03 March 2005
TOWNSEND HALL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DRUG ACTION SHIPSTON
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod
RICHARD SALISBURY TAYLOR Ymddiriedolwr 01 May 1980
SHIPSTON ON STOUR AREA U3A
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHIPSTON-ON-STOUR CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE SHIPSTON ON STOUR EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GEOFF RIDGWAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.11k £55.30k £50.61k £57.41k £54.44k
Cyfanswm gwariant £42.04k £23.79k £54.48k £39.26k £47.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £40.50k £17.76k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

12 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 08 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 17 Chwefror 2022 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 17 Chwefror 2022 17 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 19 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 6 APRIL 1956
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED IN OR TOWARDS THE REPAIR AND MAINTENANCE OF THE BUILDINGS FOR THE TIME BEING BELONGING TO THE CHARITY KNOWN AS THE TOWNSEND HALL.
Maes buddion
SHIPSTON ON STOUR AND DISTRICT
Hanes cofrestru
  • 31 Rhagfyr 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Townsend Hall
52 Sheep Street
SHIPSTON-ON-STOUR
Warwickshire
CV36 4AE
Ffôn:
07514704057