ymddiriedolwyr CONEY HILL BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1206350
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Mary Newall | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Moira Clarke | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Rev Ian Hamlin | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Fitch | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
susan frances easter Mrs | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Clifford John Lynn | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Rodney Wilson | Ymddiriedolwr | 01 March 2000 |
|
|||||
JOHN ARTHUR MARCHANT | Ymddiriedolwr | 01 March 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.