WARWICKSHIRE COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Voluntary Rural Youth Organisaion
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katy Walsh | Cadeirydd | 13 October 2022 |
|
|
||||
Casey McDaid | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Brad Weetman | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Sam Ross | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Mary Meadows | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Lucas Mann | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Nicola Birch | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Jeyes | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Will Rowland | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Georgia Payne | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Adam Lynch | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Martin Brandreth | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Matt Ingram | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Megan Bailey | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Robert Mitchell | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.05k | £11.39k | £11.01k | £56.45k | £92.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.27k | £16.41k | £15.75k | £38.74k | £76.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.55k | £1.83k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Medi 2023 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Medi 2023 | 88 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Rhagfyr 2020 | 164 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 11 Rhagfyr 2020 | 164 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1937, AS AMENDED 12TH NOVEMBER 1971 as amended on 30 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN AGRICULTURE, HOME CRAFTS, COUNTRY LIFE AND RELATED SUBJECTS(B) IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, BEING FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE AND WILL ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF THEIR SPIRITUAL AND MENTAL CAPACTIES, SELF-RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF THE COMMUNITY
Maes buddion
COUNTY OF WARWICK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
W F Y F C
Y F C CENTRE
NATIONAL AGRICULTURAL CENTRE
STONELEIGH PARK
KENILWORTH
CV8 2LG
- Ffôn:
- 02467696588
- E-bost:
- office@warks-fyfc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window