ymddiriedolwyr KENDAL LADS' AND GIRLS' CLUB
Rhif yr elusen: 523060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK SOUTHERN | Cadeirydd | 11 June 2012 |
|
|||||
Adam Edwards | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Sinead McCann | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Alison Helen Alger | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
Liz Cornford | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Alan Willoughby | Ymddiriedolwr | 02 January 1975 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.