ymddiriedolwyr ARELEY KINGS RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 523092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emese Burnip | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||
Dale Morris | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||
Timothy Schmeising-Barnes | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||
Alan Sutton | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||
Ingrid Schmeising-Barnes | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||
Councillor Tim Berry | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|||||
Tim Berry | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Berenice Dawes | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|||||
Jackie Griffiths | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|||||
Brian Jones | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|||||
Councillor John Thomas | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|||||
Williams | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|||||
MICHAEL FREEMAN | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||
ROBERT LLOYD | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||
CHRISTOPHER ROGERS | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||
NICKY MARTIN | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
|||||
DAVID LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COUNCILLOR KEN HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STOURPORT-ON-SEVERN TOWN COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.