Ymddiriedolwyr CROPTHORNE AND CHARLTON VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS

Rhif yr elusen: 523121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Hall Cadeirydd 16 January 2023
Dim ar gofnod
Jenifer Oliver Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod
Carol Elspeth Swanson Ymddiriedolwr 16 January 2023
Dim ar gofnod
Valerie Frances Carver Ymddiriedolwr 20 July 2021
Dim ar gofnod
Carol Tookey Ymddiriedolwr 16 February 2021
Dim ar gofnod
Trudi Nettell Ymddiriedolwr 21 May 2018
Dim ar gofnod
JACQUELINE KING Ymddiriedolwr 01 April 1995
Dim ar gofnod