ANGLICAN MISSIONARY CONGREGATIONS (AMC) MOSTON,(A.K.A AMC-IMMANUEL CHURCH MOSTON) CIO
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN FAITH IN UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE.
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2024: CIO registration
- ANGLICAN MISSIONARY CONGREGATIONS (AMC) MOSTON,(A.K.A AMC-IMMANUEL CHURCH MOSTON) CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbert Okwelogu | Cadeirydd | 18 April 2019 |
|
|||||
Grace Ojukwu URUM | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
CEDRIC NWAFOR | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
JUSTINA OKOYE | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
DR CHINYERE OKWELOGU | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN FAITH IN UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 CHALFORD ROAD
MANCHESTER
M23 2SG
- Ffôn:
- 07799942453
- E-bost:
- info@amceurope.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.