ymddiriedolwyr FINSTALL PARISH INSTITUTE (KNOWN AS THE VILLAGE HALL)
Rhif yr elusen: 523141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Molloy | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Heather Evans | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Noel Creaton | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Gill Hughes | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
MICHAEL MALE | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|
||||
WENDY MOLLOY | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|
||||
WILLIAM THOMAS TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.