Hanes ariannol KINGTON AND DORMSTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 523161
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £4.87k £7.14k £4.05k £3.15k £3.10k
Cyfanswm gwariant £3.63k £6.94k £3.71k £4.67k £3.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A