NETHER WITH UPPER POPPLETON PCC (ALL SAINTS' AND ST EVERILDA'S)

Rhif yr elusen: 1207770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nether with Upper Poppleton is a parish within the Diocese of York, operating through St Everildas & All Saints Churches. We serve the local ecclesiastical parish, diocese & beyond through pastoral, evangelistic, social and ecumenical activities of public worship, small group teaching, pastoral, youth & childrens work, supporting mission partners in UK & abroad an maintaining our Churches.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £106,215
Cyfanswm gwariant: £86,952

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ebrill 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NETHER WITH UPPER POPPLETON PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev SIMON CHRISTOPHER BIDDLESTONE Cadeirydd 01 October 2020
DOROTHY WILSON EDUCATION CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod
Anthony David Pink Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Andrew George Lyon Wordie Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Rev Mairi Ellen Taylor-Gibson Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Joseph Savage Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Johnson Ymddiriedolwr 01 April 2023
POPPLETON UNDER FIVES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Mark Thomas Boast Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Owen Kosling Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Michael Hetmanski Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Lynda Susan Salmon Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Harold Arthur Pickup Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Moira Boast Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Kate Tattershall Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Ralph Anthony Evans Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
SARAH ANN CLARKE Ymddiriedolwr 01 April 2020
POPPLETON ANGLICAN CHURCHES AND SUNDAY SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £106.22k
Cyfanswm gwariant £86.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.45k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Office
All Saints' Hall
The Green
Upper Poppleton
York
Ffôn:
07764226624