Hanes ariannol WHITTINGTON COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 523205
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.45k £1.30k £19.68k £34.69k £33.74k
Cyfanswm gwariant £62.57k £15.27k £21.84k £24.16k £37.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.50k N/A N/A N/A N/A