Ymddiriedolwyr HEMINGBROUGH INSTITUTE AND PLAYING FIELDS

Rhif yr elusen: 523246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gary Johnson Cadeirydd 05 June 2018
Dim ar gofnod
Leo Howard Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Alan Mark Tomlinson Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Ann Tomlinson Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Gillian Tomlinson Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Stuart Bennett Ymddiriedolwr 01 July 2016
Dim ar gofnod
HARRY JACKSON Ymddiriedolwr 29 April 2015
Dim ar gofnod
NEIL TOMLINSON Ymddiriedolwr 29 April 2015
Dim ar gofnod