Ymddiriedolwyr LUND VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 523269
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GEORGE LATUS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon Gray | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
John Mason | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
|
||||
ANGELA BOWMAN | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
|
||||
Mike Burns | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
John Watkin | Ymddiriedolwr | 14 April 2010 |
|
|
||||
Geoff Ward | Ymddiriedolwr | 14 February 2009 |
|
|
||||
Mark Eggleston | Ymddiriedolwr | 14 October 2008 |
|
|
||||
Graham Stubbs | Ymddiriedolwr | 15 September 2005 |
|
|
||||
BARRY EWBANK | Ymddiriedolwr | 10 February 1997 |
|
|
||||
CHARLES ROBERT LAMB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM JOHN ASTBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE MCKECHNIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGE WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WITTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANN LATUS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.