WETWANG VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village hall hired to various members of the local community and anyone wishing to use the facilities. The hall is used for badminton, karate, toddler group, school gym sessions, Country Women, Parish Council, etc. Additionally the village run an annual scarecrow festival which raises funds for the hall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,700 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,781 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 12 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- WETWANG VILLAGE COMMUNITY HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Robin Taylor | Cadeirydd | 07 October 2020 |
|
|
||||
Neil Stanley | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Susan Andrews | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Carol Taylor | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
James Wager | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
||||
Anne Turpin | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
||||
Michael Andrews | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.06k | £20.43k | £32.95k | £19.91k | £23.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.02k | £20.38k | £24.55k | £41.30k | £30.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.25k | £2.25k | £2.25k | £2.25k | £2.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.50k | £23.04k | £3.31k | £1.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 12 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST DECEMBER 1936 AND AMENDED BY RESOLUTION DATED 6 DECEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL.
Maes buddion
PARISH OF WETWANG AND ITS IMMEDIATE VICINITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Southfield Well Balk
Wetwang
Driffield
East Yorkshire
YO25 9XX
- Ffôn:
- 01377236572
- E-bost:
- wetwangvillagehall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window