Hanes ariannol STAITHES VILLAGE MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 523362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.82k £1.98k £13.35k £12.96k £13.50k
Cyfanswm gwariant £5.28k £2.99k £3.47k £9.10k £13.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.56k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.10k £2.67k N/A