Hanes ariannol FIRESTATION PRE-SCHOOL (MALTON & NORTON)
Rhif yr elusen: 523375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.05k | £170.93k | £145.05k | £144.67k | £152.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.20k | £154.41k | £152.40k | £155.69k | £150.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.79k | £145.79k | £108.48k | £117.95k | £142.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.76k | £12.56k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.