FIRESTATION PRE-SCHOOL (MALTON & NORTON)

Rhif yr elusen: 523375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide good quality child care within the governments guidelines curriculum. All staff are qualified and are working within the EYFS curriculum. We are registered with ofsted & can take 2-5 year olds.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £152,244
Cyfanswm gwariant: £150,325

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Hydref 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FIRE STATION PRE-SCHOOL (Enw gwaith)
  • MALTON AND NORTON PRE-SCHOOL PLAYGROUP ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANITA FURNESS Ymddiriedolwr 24 May 2013
Dim ar gofnod
DAVID PARKER Ymddiriedolwr 24 May 2013
Dim ar gofnod
NEIL ANDREW BALAAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JULIE MARGARET DRINKWATER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
IAN STEWART OGRAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERTA AVERIL ACASTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £147.05k £170.93k £145.05k £144.67k £152.24k
Cyfanswm gwariant £145.20k £154.41k £152.40k £155.69k £150.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £12.79k £145.79k £108.48k £117.95k £142.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.76k £12.56k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 27 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

27 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 07 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

26 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FIRESTATION PRE-SCHOOL
CASTLEGATE
MALTON
YO17 7EA
Ffôn:
01653694768
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael