Ymddiriedolwyr Newton on Ouse Community Association
Rhif yr elusen: 523392

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew William Dalton | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Julie Bainbridge | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Julie Keats | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Paulette Wright | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Pascha Rachael Jane Turnbull | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
William Robert Nelson | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Susan Margaret Allison | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
GLENDA RACHAEL TURNBULL | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
STEPHEN CALVERT | Ymddiriedolwr | 12 November 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.