ymddiriedolwyr NUNTHORPE AND MARTON PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 523396
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES HAYTON | Cadeirydd | 09 May 2018 |
|
|||||
David George Newman | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
John Eric Hobson | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Christine Hobson | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Colin Geddes | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|||||
Alan Calvert | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Philip Simon Cawood | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
ANTHONY BELL | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
John McDermott | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|||||
Stewart Wright | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.