Ymddiriedolwyr STOCKTON-ON-TEES UNIT 319 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 523420

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ivor Simpson | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|
||||
Andrew Luker | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Timothy Stuart Holley | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Paul Leslie Mead | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Paul Robert Hume | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Linda Christine Simpson | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
Rev Henry Hopkins | Ymddiriedolwr | 18 April 2007 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.