WORSALL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 523448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

It provides and maintains a Village Hall in Worsall as a focus for community activities, seeking to meet the established and future needs of the community regardless of age, ethnic origin or disability. It offers flexible accommodation appropriate for the activities of the major user groups, recreational/educational and social events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £26,642
Cyfanswm gwariant: £21,041

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROBERT BRIAN BAINBRIDGE Cadeirydd
STOCKTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
YARM METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Stuart Penny Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
Andrew Clift Ymddiriedolwr 18 October 2023
Dim ar gofnod
Wilson Drummond Ymddiriedolwr 05 October 2020
Dim ar gofnod
Ken Twiss Ymddiriedolwr 05 October 2020
Dim ar gofnod
Suzanne Guy Ymddiriedolwr 20 October 2019
Dim ar gofnod
David Bivens Ymddiriedolwr 01 November 2018
Dim ar gofnod
GILLIAN RUTH BAINBRIDGE Ymddiriedolwr 16 April 2018
YARM METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Graham Ymddiriedolwr 02 November 2015
Dim ar gofnod
SUSAN HARKER Ymddiriedolwr 15 October 2014
Dim ar gofnod
JANE ALDERSON Ymddiriedolwr 14 February 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOCKBURN IN THE DIOCESE OF DURHAM
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Deborah Scott Bivens Ymddiriedolwr 01 January 2008
Dim ar gofnod
Martin Sutton Ymddiriedolwr 01 January 2005
STOKESLEY & DISTRICT U3A
Derbyniwyd: Ar amser
Dr HOWARD LEIGH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.85k £4.28k £25.07k £24.19k £26.64k
Cyfanswm gwariant £29.03k £40.85k £10.07k £16.93k £21.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A £2.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 10 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 10 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 07 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 10 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 10 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 02 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 02 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Worsall Manor Farms Ltd
Low Worsall
Yarm
TS15 9PJ
Ffôn:
01642780695
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael