Hanes ariannol ADEL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 523467
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.50k | £102.58k | £100.89k | £110.50k | £92.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.72k | £97.74k | £88.85k | £82.52k | £84.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £70.13k | £0 | £75.00k | £90.18k | £69.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £81.44k | £0 | N/A | £22.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.