Hanes ariannol COOKRIDGE VILLAGE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 523557
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.86k | £26.21k | £29.67k | £34.13k | £31.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.74k | £33.64k | £26.97k | £48.70k | £40.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £1.00k | N/A | £5.00k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.