MARTYRS MEMORIAL AND CHURCH OF ENGLAND TRUST

Rhif yr elusen: 1210949
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

1. By the appointment of clergy to positions in local Church of England parishes. The trustees arrange and participate in national processes to find, recruit and appoint incumbent level clergy to the parishes for which the charity is responsible. 2. By the support of participating schools in England with an Evangelical ethos through appointment of governors, governance oversight, grants

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Tachwedd 2024: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Canon Gary John Jenkins Cadeirydd 23 January 2007
Dim ar gofnod
Rev John Leonard Walter Hookway Ymddiriedolwr 17 July 2024
THE ST ALBANS DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WARE
Derbyniwyd: Ar amser
WARE (SKILLMAN) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
REV ADAM DENLEY Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
REVEREND MATTHEW CHARLES BRAILSFORD Ymddiriedolwr 17 July 2024
CAROLINE TURNER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, NORTH FERRIBY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon Ian Richard Parkinson Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Catherine Evelyn Ruth Stevenson Ymddiriedolwr 05 May 2022
Dim ar gofnod
Suzanne Elizabeth Dent Ymddiriedolwr 05 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Jitesh Krisnakant Patel Ymddiriedolwr 05 May 2022
Dim ar gofnod
Rev MARK DAVID WALLACE Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, COLCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
RT REVD Alistair James Magowan Ymddiriedolwr 18 March 2016
THE MAGOWAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Revd Canon Andrew Nicholas Perry Ymddiriedolwr 01 April 2009
POOLE MISSIONAL COMMUNITIES.
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
VISCOUNT PORTMAN'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ross Fulton Johnstone Ymddiriedolwr 11 May 2005
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C P A S
SOVEREIGN COURT
1 SIR WILLIAM LYONS ROAD
UNIVERSITY OF WARWICK SCIENCE PARK
COVENTRY
CV4 7EZ
Ffôn:
02475267843
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael