Hanes ariannol COELBREN MINERS' WELFARE MEMORIAL HALL AND RECREATION GROUNDS
Rhif yr elusen: 523665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (174 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.86k | £25.17k | £16.68k | £7.43k | £15.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.55k | £25.13k | £9.69k | £10.24k | £18.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.70k | N/A | £2.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.