TRANSPARENT HANDS LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Transparent Hands raises funds through an online crowdfunding platform to provide surgical and medical treatments to underprivileged patients in developing countries. Besides helping thousands with free surgeries and medical treatments, the organization also arranges free medical camps in impoverished, remote, and rural areas.
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Pakistan
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naila Jabeen | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Moez Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
RAMEEZA MUEEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ali Zulfiqar Qazi | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 OCT 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 MAR 2024 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15 JUN 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THE POVERTY OF PERSONS RESIDENT IN PAKISTAN IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF GRANTS FOR MEDICAL TREATMENT THAT THEY WOULD NOT OTHERWISE BE ABLE TO AFFORD AND TO FURTHER SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE BY THE PROVISION OF GRANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LABS ATRIUM
CHALK FARM ROAD,
LONDON
NW1 8AH
- Ffôn:
- 07771421655
- E-bost:
- info@transparenthands.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.