FOURCROSSES VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of the Ganolfan Y Ffor.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2018
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwynedd
Llywodraethu
- 28 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
- CANOLFAN GYMDEITHASOL Y FFOR (Enw gwaith)
- FOURCROSSES MEMORIAL HALL (Enw gwaith)
- FOURCROSSES MEMORIAL HALL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWYN BERE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAFYDD LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN LOWTHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.13k | £5.23k | £5.78k | £4.86k | £2.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.83k | £2.44k | £4.30k | £1.89k | £5.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1552 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1552 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 21ST NOVEMBER, 1947
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL, MORAL AND INTELECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS, LIBRARY, LECTURES, CLASSES RECREATIONS AND ENTERTAINMENTS FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS WITHOUT DISTINCTION OF SEX, POLITICAL OR RELIGIOUS OPINIONS.
Maes buddion
THE VILLAGE OF FOUR CROSSES AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TERANEDD
CAERNARFON ROAD
CRICCIETH
LL52 0AU
- Ffôn:
- 01766522331
- E-bost:
- daviestrysor@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window