Hanes ariannol HARROGATE AND DISTRICT UNIT 170 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 523707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.09k £29.65k £24.03k £16.98k £11.65k
Cyfanswm gwariant £11.14k £10.93k £15.80k £23.45k £13.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.63k £10.67k N/A N/A