Ymddiriedolwyr HARROGATE AND DISTRICT UNIT 170 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 523707

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Langford | Cadeirydd |
|
||||||
Bryony Victoria Freer | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
ALEC JASON KENDRICK | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Lisa Wiggins | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Rod Walsh | Ymddiriedolwr | 05 September 2014 |
|
|
||||
Sarah Wilding | Ymddiriedolwr | 04 September 2014 |
|
|
||||
KAREN BLACKBURN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.