Ymddiriedolwyr WELLINGTON HILL RESIDENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 523763

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise-Anne Gawthorpe | Cadeirydd | 29 September 2023 |
|
|
||||
Philippa Anne Riley | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
James Geoffrey Moyle | Ymddiriedolwr | 12 October 2024 |
|
|
||||
Carl Ray Stephenson | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
SANDRA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Neil Anthony Gawthorpe | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Jake Ferguson | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
John H Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Brenda Porter | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Broadley | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Annabel Riley | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Angela Lofthouse | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
David Colin Lofthouse | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
SHEILA IRIS BROWN | Ymddiriedolwr | 15 April 2011 |
|
|
||||
DAVID DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.