Hanes ariannol ROSSINGTON MINERS' WELFARE SCHEME
Rhif yr elusen: 523813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £347.68k | £346.06k | £237.09k | £201.50k | £38.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £365.56k | £375.16k | £320.43k | £319.51k | £127.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £102.56k | £94.87k | £6.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £2.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.