ymddiriedolwyr SEDBERGH PEOPLE'S HALL
Rhif yr elusen: 523829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR STEVE LONGLANDS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Carole Nelson | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Peter Taaffe | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|||||
Pamela Drower | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Stuart Wetherell | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Chris Wood | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
Ian Hutt | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
SANDRA WENDY LONGLANDS | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.