Hanes ariannol THURCROFT INSTITUTE AND RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 523969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.80k £47.58k £38.81k £25.21k £38.51k
Cyfanswm gwariant £51.07k £37.63k £42.67k £36.89k £101.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £40.69k £15.42k £1.11k £4.12k