Ymddiriedolwyr LLANGATHEN VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 524012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hywel Humphreys Cadeirydd 22 November 2013
Dim ar gofnod
Brigid Loizou Ymddiriedolwr 04 February 2020
Dim ar gofnod
James Alexander Goodfellow Ymddiriedolwr 21 November 2016
Dim ar gofnod
Eirlys Mary Pugh Ymddiriedolwr 16 November 2015
Dim ar gofnod
Beryl Jones Ymddiriedolwr 04 November 2014
Dim ar gofnod
Gweneira Davies Ymddiriedolwr 10 February 2014
Dim ar gofnod
Tony Loizou Ymddiriedolwr 21 November 2013
Dim ar gofnod