Cross Hands Hall, Cinema and Community Centre

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and operate a community centre where films, live stage shows and other group activities can be held for the purpose of promoting an enhancing greater awareness of community spirit and participation in community events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 27 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- CROSS HANDS PUBLIC HALL (Enw gwaith)
- LLANNON AND LLANARTHEY COMMUNITY CENTRE (Enw blaenorol)
- LLANNON AND LLANARTHNEY COMMUNITY CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE GREEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Anthony Paultyn | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
David Rhys Jenkins | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Jerzy Stanislaw Bilski | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Hugh Jones | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Kirsty Llinos Bilski | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Kim Thomas | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.64k | £56.87k | £55.56k | £69.26k | £72.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.00k | £44.84k | £67.13k | £68.78k | £72.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.60k | £31.25k | £2.38k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 19.08.1976 as amended on 17 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A COMMUNITY CENTRE FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE COMMUNITES OF LLANARTHEY AND LLANNON
Maes buddion
COMMUNITES OF LLANNON AND LLANARTHNEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Carmarthen Road
Cross Hands
Carmarthenshire
SA14 6SU
- Ffôn:
- 01269844441
- E-bost:
- enquiries@crosshands-hall.co.uk
- Gwefan:
-
crosshands-hall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window