ymddiriedolwyr NEUADD ELEANOR VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 524058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Hislop | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||
Keith Moulsdale | Ymddiriedolwr | 08 September 2010 |
|
|
||||
EDWARD PHILIP WEBB | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
JULIA MARGARET ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 March 1978 |
|
|
||||
ELFED OWEN EVANS | Ymddiriedolwr | 12 March 1974 |
|
|
||||
JOHN PUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.