Hanes ariannol THE RUTHIN AND DISTRICT YOUNG FARMERS' CLUB

Rhif yr elusen: 524072
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1435 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019
Cyfanswm Incwm Gros £4.01k £1.25k £486 £1.17k £625
Cyfanswm gwariant £3.09k £1.26k £1.13k £825 £270
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A