NEUROBETTER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote and protect the mental health of neurodivergent people for the public benefit by raising awareness and understanding among the general public of the specific challenges neurodivergent people experience in maintaining their mental health, and the increased risks they face and by providing a range of helpful tools, support, and information including online and through a mobile app.
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Hydref 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Carol Owen | Cadeirydd | 20 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Czeslaw Kuncewicz | Ymddiriedolwr | 10 January 2025 |
|
|
||||
Mark Henry Ainsworth | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Nicole Shereese Mason-Clemenz | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
NATHALIE LEE DULLAGE | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Jessica Beth Avery | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Louis Philip Barnett | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
James Francis Inman | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 APR 2024 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 03 SEP 2024
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROTECT AND ENHANCE THE MENTAL HEALTH OF NEURODIVERGENT PEOPLE BY OFFERING SUPPORT SERVICES, WITH THE AIM OF REDUCING THE IMPACT OF MENTAL HEALTH STRUGGLES, THE INCIDENCE OF SELF HARM AND OF SUICIDAL IDEATION. (2) TO PROMOTE AND PROTECT THE MENTAL HEALTH OF NEURODIVERGENT PEOPLE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING AMONG THE GENERAL PUBLIC OF THE SPECIFIC CHALLENGES NEURODIVERGENT PEOPLE EXPERIENCE IN MAINTAINING THEIR MENTAL HEALTH, AND THE INCREASED RISKS THEY FACE AND BY PROVIDING A RANGE OF HELPFUL TOOLS, SUPPORT, AND INFORMATION ONLINE AND THROUGH A MOBILE APP. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, NEURODIVERGENT PEOPLE MEANS PEOPLE WITH CONDITIONS SUCH AS DYSLEXIA, DYSPRAXIA, DYSCALCULIA AND DYSGRAPHIA, AUTISM, ADHD, TIC DISORDERS (SUCH AS TOURETTE’S), AND OTHER NEUROLOGICAL OR DEVELOPMENTAL CONDITIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ground Floor, Kings House
101-135 Kings Road
Brentwood
Essex
CM14 4DR
- Ffôn:
- 03001029069
- E-bost:
- team@neurobetter.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.