Ymddiriedolwyr NEUROBETTER
Rhif yr elusen: 1210347
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Carol Owen | Cadeirydd | 20 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Czeslaw Kuncewicz | Ymddiriedolwr | 10 January 2025 |
|
|
||||
Mark Henry Ainsworth | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Nicole Shereese Mason-Clemenz | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
NATHALIE LEE DULLAGE | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Jessica Beth Avery | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
James Francis Inman | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.