ymddiriedolwyr BARRY UNIT 24 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 524111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL TILEY MBE | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|||||||||||||||
Alina Davies | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||||||||||||
Lisa Shore | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||||||||||||
Christopher Francis Charles-Wyatt | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Thomas martin Charles-Wyatt | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Alison Edwards | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.