Ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH CIO

Rhif yr elusen: 1210306
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IRENE Gwendoline HANSFORD Cadeirydd
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Martin Ymddiriedolwr 18 June 2020
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Correia Ymddiriedolwr 24 February 2020
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN Mary BOON Ymddiriedolwr 29 October 2018
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew John LONGHURST Ymddiriedolwr 17 September 2018
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
Freda Elizabeth Longhurst Ymddiriedolwr 27 March 2017
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser
HILLINGDON UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)
Derbyniwyd: Ar amser
JULIE ANN COLE Ymddiriedolwr
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS HILLINGDON, SLOUGH, WINDSOR , KINGSTON AND DISTRICT BRANCH
Derbyniwyd: Ar amser