Ymddiriedolwyr LISVANE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 524175

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Cann | Cadeirydd | 12 January 2020 |
|
|||||
Elizabeth Heaven | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|||||
David Allan Tooke | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|||||
Christine Ann Mahoney | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|||||
DR. CAROL HELEN BARRETT | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|||||
Susan Johnson | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|||||
Frederich John Rhoden | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|||||
MR CHRIS WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.