PENCOED WELFARE INSTITUTE

Rhif yr elusen: 524211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education & Training, Arts & Culture, Sports Recreation, Economic/Community/Development, Assisting other Charities Assisting with disabled groups

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £36,448
Cyfanswm gwariant: £44,091

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Pen-y-bont Ar Ogwr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Rhagfyr 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PENCOED MINER'S WELFARE AND COMMUNITY HALL (Enw gwaith)
  • THE WELFARE HALL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Councillor Luke Lee Fletcher Ymddiriedolwr 29 May 2019
Dim ar gofnod
Gordon Lewis Ymddiriedolwr 29 May 2019
Dim ar gofnod
Wendy McDonald Ymddiriedolwr 26 April 2016
Dim ar gofnod
COUNCILLOR John Alexander Thomas Williams Ymddiriedolwr 06 October 2015
Dim ar gofnod
Judith Alyson Butcher Ymddiriedolwr 19 February 2014
Dim ar gofnod
COUNCILLOR John Butcher Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.18k £41.82k £30.04k £25.98k £36.45k
Cyfanswm gwariant £37.84k £31.71k £36.82k £45.00k £44.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.18k £3.50k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 28 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 28 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Pencoed Miners Welfare Hall
Heol-Y-Groes
Pencoed
BRIDGEND
Mid Glamorgan
CF35 5PE
Ffôn:
01656861054
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael