Hanes ariannol PONTLLIW VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 524220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.51k £26.64k £5.97k £7.98k £13.25k
Cyfanswm gwariant £15.86k £10.78k £17.84k £15.42k £15.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £200
Incwm o grantiau'r llywodraeth £600 £24.00k N/A N/A £1.00k