OWAIN GLYNDWR MEMORIAL INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and maintain a Memorial Institute Building for the people of Glyndyfrdwy, Corwen and the surrounding area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,404 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 14 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
- GLYNDYFRDWY VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Rostron | Cadeirydd | 02 June 2021 |
|
|||||
Susan Williams | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Rita Edwards | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Gaskell | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Maureen Elizabeth Edmondson | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Peter Arthur Edmondson | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Sarah Catherine Jones | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
||||
Edward Barneby | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
||||
Jacqueline Fanson | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
||||
Deborah Jane Jones | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Arwyn Davies | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Delyth Ann Jones | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.21k | £13.02k | £9.31k | £14.60k | £13.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.58k | £3.74k | £4.87k | £17.26k | £10.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £9.60k | £5.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2021 | 255 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 30 OCTOBER 1974 as amended on 01 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF GLYNDYFRDWY WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. 2. THE SAID LAND SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL AS AFORESAID.
Maes buddion
GLYNDYFRDWY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Awel Y Mynydd
Glyndyfrdwy
CORWEN
LL21 9BP
- Ffôn:
- 07973130606
- E-bost:
- iampete@btinternet.com
- Gwefan:
-
glyndyfrdwyvillagehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window