NEUADD BENTREF LLANUWCHLLYN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rheoli a chynnal Neuadd Bentref Llanuwchllyn fel adnodd cymunedol i'r ardal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1965: Cofrestrwyd
- LLANUWCHLLYN VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUW A EDWARDS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Branwen Haf Williams | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
Osian Huw Williams | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Nest Wyn Luck | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Parchg Carwyn Leonard Sidney Siddall | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
Sion Aran Jones | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
SION LLEWELYN | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|||||
Iolo Gwyn Jones | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
GWYNETH PARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWINA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.92k | £26.51k | £34.22k | £32.60k | £16.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.60k | £16.58k | £12.15k | £59.89k | £13.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | £23.75k | £10.37k | £21.75k | £750 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 28 NOVEMBER 1958. TRUST DEED DATED 7 MAY 1960.
Gwrthrychau elusennol
"UPON TRUST FOR THE PURPOSE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF LLANUWCHLLYN AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITIACL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AND IN PARTICULAR FOR USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS".
Maes buddion
LLANUWCHLLYN AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Newydd
Llangower
Bala
LL23 7DA
- Ffôn:
- 07507 117915
- E-bost:
- nestwynluck@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window