GARN-YR-ERW WELFARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 524326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Games Room, Training/meeting room User Groups/Activities, Childrens Activities, Snooker/Pool/Table Tennis, Bingo, Scouts, private hire, table top sales and summer play scheme

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024

Cyfanswm incwm: £116
Cyfanswm gwariant: £650

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mai 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTINE MARY REED Cadeirydd
Dim ar gofnod
Heather Morgan Ymddiriedolwr 04 September 2016
Dim ar gofnod
Kieran Redman Ymddiriedolwr 21 April 2013
Dim ar gofnod
Jody Edmunds Ymddiriedolwr 21 April 2013
Dim ar gofnod
MARK KIERAN EDMUNDS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET SUSAN EDMUNDS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £943 £10.11k £16.52k £956 £116
Cyfanswm gwariant £288 £346 £15.93k £527 £650
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2024 18 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 30 Ebrill 2024 89 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 06 Gorffennaf 2023 155 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 16 Mawrth 2022 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 08 Ebrill 2021 66 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
18 LOWER GARN TERRACE
GARN YR ERW
BLAENAVON
PONTYPOOL
NP4 9SF
Ffôn:
01495790381
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael