Hanes ariannol THE GWENT FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 524397
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.03k | £60.60k | £67.25k | £59.75k | £59.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.20k | £42.12k | £57.12k | £58.16k | £58.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £7.14k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £12.53k | £6.23k | £7.14k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.