Hanes ariannol LLANDINAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 524410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £51.65k £31.37k £21.61k £47.24k £47.16k
Cyfanswm gwariant £44.01k £31.52k £15.14k £32.25k £47.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.00k N/A N/A N/A N/A