Hanes ariannol ARDDLEEN AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 524411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.37k | £15.77k | £32.09k | £19.38k | £28.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.06k | £15.65k | £10.27k | £17.85k | £64.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | N/A | N/A | £3.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.50k | £2.50k | £23.00k | £4.00k | £3.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.